CABRIADA MARTI DAVID
Informe ejecutivo de CABRIADA MARTI DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABRIADA MARTI DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES DEL LITORAL SL | Apoderado | 02/12/2020 | |
GRUPO BRIAMAR SL | Apoderado | 14/07/2015 |
VINCULACIONES DE CABRIADA MARTI DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRIADA MARTI DAVID
Empresa: INSTALACIONES DEL LITORAL SL
Apoderado
- Cabriada Marti David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10585, L 7866, F 167, S 8, H V 184930, I/A 3 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-46
Empresa: INSTALACIONES DEL LITORAL SL
Administrador Unico
- Cabriada Marti David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10585, L 7866, F 167, S 8, H V 184930, I/A 2 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-46
Empresa: INSTALACIONES DEL LITORAL SL
Administrador Unico
- Cabriada Marti David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10585, L 7866, F 167, S 8, H V 184930, I/A 1 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-46
Empresa: VIROMAR GESTORIA ENERGETICA SL
Administrador Unico
- Cabriada Marti David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10249, L 7531, F 68, S 8, H V 175082, I/A 4 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-46
Empresa: VIROMAR GESTORIA ENERGETICA SL
Administrador Unico
- Cabriada Marti David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10249, L 7531, F 67, S 8, H V 175082, I/A 2 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-46
Empresa: GRUPO BRIAMAR SL
Apoderado
- Cabriada Marti David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9954, L 7236, F 106, S 8, H V 165051, I/A 2 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-46
Información de CABRIADA MARTI DAVID
Mostramos los datos de CABRIADA MARTI DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRIADA MARTI DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos