CABRERO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de CABRERO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CABRERO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PELI PRODUCTS EUROPEAN HUB SL | Apoderado Solidario | 14/06/2023 | |
PELI PRODUCTS SL | Apoderado Solidario | 29/05/2023 | |
PELI PRODUCTS EUROPEAN HUB SL | Apoderado Solidario | 13/03/2023 | |
PELI PRODUCTS EUROPEAN HUB SL | Apoderado Solidario | 29/12/2022 |
VINCULACIONES DE CABRERO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: PELI PRODUCTS EUROPEAN HUB SL
Apoderado Solidario
- Cabrero Sanchez Maria Del Carmen
- Olivella Salat Jordi
- Piero Marigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48477 , F 134, S 8, H B 585218, I/A 5 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Apoderado Solidario
- Cabrero Sanchez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38066 , F 222, S 8, H B 155906, I/A 42 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-08
Empresa: PELI PRODUCTS EUROPEAN HUB SL
Apoderado Solidario
- Cabrero Sanchez Maria Del Carmen
- Olivella Salat Jordi
- Piero Marigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48477 , F 132, S 8, H B 585218, I/A 4 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-08
Empresa: PELI PRODUCTS EUROPEAN HUB SL
Apoderado Solidario
- Cabrero Sanchez Maria Del Carmen
- Olivella Salat Jordi
- Piero Marigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48477 , F 131, S 8, H B 585218, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-08
Información de CABRERO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de CABRERO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos