CABRERO NASARRE MARIA
Informe ejecutivo de CABRERO NASARRE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABRERO NASARRE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOLA VETS SERVICES SL | Administrador Solidario | 14/11/2022 | |
PAMBE NATURAL GROUP SL | Administrador Solidario | 14/11/2022 | |
PORTAVET SA | Administrador Unico | 07/11/2011 |
VINCULACIONES DE CABRERO NASARRE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERO NASARRE MARIA
Empresa: PAMBE NATURAL GROUP SL
Administrador Solidario
- Cabrero Nasarre Maria
- Porta Cabrero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 61, S 8, H L 23719, I/A 5 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-25
Empresa: HOLA VETS SERVICES SL
Administrador Solidario
- Cabrero Nasarre Maria
- Porta Cabrero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614 , F 81, S 8, H L 32984, I/A 4 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-25
Empresa: PORTAVET SA
Administrador Unico
- Cabrero Nasarre Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269, L 131, F 33, S 8, H HU 2825, I/A 17 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-22
Empresa: PORTAVET SA
Administrador Unico
- Cabrero Nasarre Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269, L 131, F 32, S 8, H HU 2825, I/A 13 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-22
Empresa: SERVICIOS VETERINARIOS FAUNA'S SL
Administrador Solidario
- Cabrero Nasarre Maria
- Porta Cabrero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548 , F 200, S 8, H HU 9464, I/A 4 D (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-22
Empresa: PORTAVET SA
Administrador Unico
- Cabrero Nasarre Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269, L 131, F 31, S 8, H HU 2825, I/A 7 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-22
Empresa: SERVICIOS VETERINARIOS FAUNA'S SL
Administrador Solidario
- Cabrero Nasarre Maria
- Porta Cabrero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548 , F 200, S 8, H HU 9464, I/A 3 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-22
Información de CABRERO NASARRE MARIA
Mostramos los datos de CABRERO NASARRE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERO NASARRE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos