CABRERO LORIZ DAVID
Informe ejecutivo de CABRERO LORIZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABRERO LORIZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMOVILES BINEFAR SA | Administrador Unico | 12/01/2017 | |
AGRUPACION FAMILIAR CABRERO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/01/2017 | |
AGRUPACION FAMILIAR CABRERO SL | Consejero | 12/01/2017 | |
VALORIZACION DEL AUTOMOVIL BCL SL | Apoderado Solidario | 08/02/2016 | |
VALORIZACION DEL AUTOMOVIL BCL SL | Apoderado Mancomunado | 08/02/2016 |
VINCULACIONES DE CABRERO LORIZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERO LORIZ DAVID
Empresa: AGRUPACION FAMILIAR CABRERO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Pres.Honorif
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 61, S 8, H HU 6955, I/A 8 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-22
Empresa: AUTOMOVILES BINEFAR SA
Administrador Unico
- Cabrero Loriz David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492, L 141, F 103, S 8, H HU 2539, I/A 12 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-22
Empresa: AUTOMOVILES BINEFAR SA
Administrador Solidario
- Cabrero Agon Victor
- Cabrero Boix Jesus
- Cabrero Loriz David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492, L 141, F 103, S 8, H HU 2539, I/A 12 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-22
Empresa: CABRERO MOTORSPORT SL
Administrador Solidario
- Cabrero Boix Javier
- Cabrero Cor Daniel
- Cabrero Loriz David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444, L 272, F 21, S 8, H HU 5771, I/A 5 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-22
Empresa: VALORIZACION DEL AUTOMOVIL BCL SL
Apoderado Mancomunado
- Cabrero Boix Jesus
- Cabrero Loriz David
- Lopez Olves Patricia
- Lopez Palacin Beatriz
Apoderado Solidario
- Cabrero Boix Jesus
- Cabrero Loriz David
- Lopez Olves Patricia
- Lopez Palacin Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 75, S 8, H HU 8338, I/A 5 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-22
Empresa: VALORIZACION DEL AUTOMOVIL BCL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623 , F 69, S 8, H HU 8338, I/A 6 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-22
Empresa: AUTOMOVILES BINEFAR SA
Administrador Solidario
- Cabrero Agon Victor
- Cabrero Boix Jesus
- Cabrero Loriz David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492, L 141, F 102, S 8, H HU 2539, I/A 10 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-22
Administrador Solidario
- Cabrero Boix Javier
- Cabrero Cor Daniel
- Cabrero Loriz David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444, L 272, F 20, S 8, H HU 5771, I/A 3 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-22
Información de CABRERO LORIZ DAVID
Mostramos los datos de CABRERO LORIZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERO LORIZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos