CABRERA VIDAL EDUARDO VICTOR
Informe ejecutivo de CABRERA VIDAL EDUARDO VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CABRERA VIDAL EDUARDO VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA MASIA CANARIA SL | Administrador Unico | 21/06/2023 | |
LA MASIA CANARIA SL | Administrador Mancomunado | 10/06/2013 |
VINCULACIONES DE CABRERA VIDAL EDUARDO VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERA VIDAL EDUARDO VICTOR
Empresa: LA MASIA CANARIA SL
Administrador Unico
- Cabrera Vidal Eduardo Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2601 , F 81, S 8, H TF 34557, I/A 9 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-38
Empresa: LA MASIA CANARIA SL
Administrador Mancomunado
- Cabrera Vidal Eduardo Victor
- Vidal Torner Josefa
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2601 , F 79, S 8, H TF 34557, I/A 5 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-38
Empresa: LA MASIA CANARIA SL
Administrador Mancomunado
- Cabrera Alfonso Diego
- Cabrera Mesa Eusebio
- Cabrera Vidal Eduardo Victor
- Goya Machado Jesus Manuel
- Vidal Torner Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2601 , F 79, S 8, H TF 34557, I/A 5 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-38
Empresa: LA MASIA CANARIA SL
Administrador Mancomunado
- Cabrera Vidal Eduardo Victor
- Vidal Torner Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2601 , F 79, S 8, H TF 34557, I/A 4 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-38
Empresa: LA MASIA CANARIA SL
Administrador Mancomunado
- Cabrera Mesa Eusebio
- Cabrera Vidal Eduardo Victor
- Vidal Torner Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2601 , F 79, S 8, H TF 34557, I/A 2 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-38
Información de CABRERA VIDAL EDUARDO VICTOR
Mostramos los datos de CABRERA VIDAL EDUARDO VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERA VIDAL EDUARDO VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos