CABRERA SANCHEZ SERGIO
Informe ejecutivo de CABRERA SANCHEZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABRERA SANCHEZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMILIA CABRERA SL | Administrador Solidario | 30/12/2020 |
VINCULACIONES DE CABRERA SANCHEZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERA SANCHEZ SERGIO
Empresa: FAMILIA CABRERA SL
Administrador Solidario
- Cabrera Gutierrez Luis
- Cabrera Gutierrez Miquel
- Cabrera Sanchez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47592 , F 79, S 8, H B 556555, I/A 1 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-08
Empresa: REFRIGERACION INDUSTRIAL CABRERA SL
Administrador Unico
- Cabrera Sanchez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10456, L 7737, F 133, S 8, H V 180563, I/A 2 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-46
Empresa: REFRIGERACION INDUSTRIAL CABRERA SL
Administrador Unico
- Cabrera Sanchez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10456, L 7737, F 131, S 8, H V 180563, I/A 1 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-46
Información de CABRERA SANCHEZ SERGIO
Mostramos los datos de CABRERA SANCHEZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERA SANCHEZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos