CABRERA REBATO JORGE
Informe ejecutivo de CABRERA REBATO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CABRERA REBATO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL | Apoderado | 16/11/2018 | |
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/10/2016 | |
IDCQ INMUEBLES HOSPITALARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2016 |
VINCULACIONES DE CABRERA REBATO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERA REBATO JORGE
Empresa: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL
Apoderado
- Cabrera Rebato Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37813 , F 89, S 8, H M 609942, I/A 39 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Empresa: HEALTH DIAGNOSTIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alen Gobernado Saray
- Blazquez Martin Juana Maria
- Ciria Suarez Hector
- Cortes Garcia Sonia
- Cruz Oliveras Ana
- Delpon Ormaechea Ignacio
- Espinos Gomez Maria-luisa
- Fernandez Valmayor Ruiz De Alegria Adolfo Jesus
- Gala Ruiz Africa
- Gonzalez Acebes Juan Carlos
- Kocina Mallo Oscar
- Lopez De La Osa Ismael
- Martin Martin Alberto
- Martos Rodriguez Maria De Los Angeles
- Mate Garcia Javier
- Mon Garcia Jorge
- Ortega Casado Eduardo
- Rovira Cañellas Mariana
- Salgado Herrera Jose
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA SAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33896 , F 216, S 8, H M 558746, I/A 22 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Empresa: QUIRON PREVENCION SL
Apoderado
- Beunza Apezteguia Itziar
- Cabrera Rebato Jorge
- Carmona Carmona Jesus
- Cimbora Ortega Jesus
- Ciria Suarez Hector
- Colindres Valls Ignasi
- Delpon Ormaechea Ignacio
- Fernandez Marin Jose
- Fernandez-valmayor Ruiz De Alegria Adolfo
- Gala Ruiz Africa
- Garcia Linares Maria Jose
- Gonzalez Acebes Juan Carlos
- Guillo Lledo Antonio
- Kocina Mallo Oscar
- Lopez De La Osa Ismael
- Mercade Pallas Anna
- Muiño Fidalgo Cesar A
- Muñoz Yeregui Miguel Angel
- Ortega Casado Eduardo
- Salgado Herrera Jose
- Sayos Suasi Ricardo
- Soria Coy Francisco Jose
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA SAL
- Velasco Navas Gerardo
- Viera Curbelo Manuel Alberto
- Villegas Jimenez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36077 , F 73, S 8, H M 648249, I/A 7 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-28
Empresa: SERVICIOS PERSONAS Y SALUD SL
Apoderado
- Cabrera Rebato Jorge
- Gonzalez De Canales Domenech Pablo Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26183 , F 223, S 8, H M 471441, I/A 33 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Empresa: HEALTH DIAGNOSTIC SL
Apoderado
- Cabrera Rebato Jorge
- Gonzalez De Canales Domenech Pablo Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33896 , F 209, S 8, H M 558746, I/A 16 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Empresa: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabrera Rebato Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34117 , F 112, S 8, H M 609942, I/A 14 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Apoderado
- Cabrera Rebato Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34060 , F 198, S 8, H M 609941, I/A 9 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-28
Empresa: IDCQ INMUEBLES HOSPITALARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabrera Rebato Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34258 , F 191, S 8, H M 609940, I/A 9 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
Empresa: G17 CORPORACION PREVENTIVA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33304 , F 104, S 8, H M 599406, I/A 4 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40604 , F 160, S 8, H B 324364, I/A 71 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-08
VER MAS ACTOS
Información de CABRERA REBATO JORGE
Mostramos los datos de CABRERA REBATO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERA REBATO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos