CABRERA MENDEZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de CABRERA MENDEZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CABRERA MENDEZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOMLEBUM 1952 SL | Apoderado Solidario | 21/09/2016 |
VINCULACIONES DE CABRERA MENDEZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERA MENDEZ MARIA TERESA
Empresa: DOMLEBUM 1952 SL
Apoderado Solidario
- Cabrera Mendez Maria Teresa
- Del Castillo Garcia Jacinto Florian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34834 , F 162, S 8, H M 626512, I/A 2 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-28
Empresa: VENEVISION INTERNATIONAL EUROPE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bardasano Pereda Carlos Raul
- Cabrera Mendez Maria Teresa
- Duque Delgado Francisco
Presidente
Secretario
- Cabrera Mendez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5700 , F 211, S 8, H M 93295, I/A 17 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-28
Empresa: SORIN PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cabrera Mendez Maria Teresa
- Cabrera Mendez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17229 , F 222, S 8, H M 295255, I/A 12 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28
Empresa: WILMORE PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cabrera Mendez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17443 , F 54, S 8, H M 299364, I/A 9 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-28
Empresa: VENEVISION INTERNATIONAL EUROPE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bardasano Pereda Carlos Raul
- Cabrera Mendez Maria Teresa
- Duque Delgado Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Cabrera Mendez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5700 , F 210, S 8, H M 93295, I/A 12 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Empresa: SORIN PROPERTIES SL
Apoderado
- Cabrera Mendez Maria Teresa
- Duque Delgado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17229 , F 221, S 8, H M 295255, I/A 9 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Empresa: WILMORE PROPERTIES SL
Apoderado
- Cabrera Mendez Maria Teresa
- Duque Delgado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17443 , F 51, S 8, H M 299364, I/A 4 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
Empresa: SORIN PROPERTIES SL
Apoderado
- Cabrera Mendez Maria Teresa
- Duque Delgado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17229 , F 54, S 8, H M 295255, I/A 4 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-28
Empresa: VENEVISION INTERNATIONAL EUROPE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bardasano Pereda Carlos Raul
- Cabrera Mendez Maria Teresa
- Duque Delgado Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Cabrera Mendez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5700 , F 209, S 8, H M 93295, I/A 11 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
Empresa: CPST 8 SL
Apoderado Mancomunado
- Cabrera Mendez Maria Teresa
- Duque Delgado Francisco Javier
Apoderado
- Cabrera Mendez Maria Teresa
- Cabrera Mendez Maria Teresa
- Duque Delgado Francisco Javier
- Duque Delgado Francisco Javier
- Duque Delgado Francisco Javier
- Duque Delgado Francisco Javier
- Garcia Camacho Ricardo
- Gonzalez De Zulueta Fernando
- Reinoso Sanchez Paloma
- Rodriguez Contra Maria Jose
- Torres Aleman Carlos
- Van Wijck Joanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2142 , F 150, S 8, H M 37926, I/A 16 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-28
Información de CABRERA MENDEZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de CABRERA MENDEZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERA MENDEZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos