CABRERA LASA MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de CABRERA LASA MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABRERA LASA MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS ALZUCA SA | Consejero Delegado Solidario | 21/07/2010 | 12/05/2021 |
INDUSTRIAS ALZUCA SA | Consejero | 21/07/2010 | 12/05/2021 |
VINCULACIONES DE CABRERA LASA MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERA LASA MARIA VICTORIA
Empresa: INDUSTRIAS ALZUCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Cabrera Lasa Maria Victoria
Consejero
- Cabrera Lasa Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 30, S 8, H SS 2178, I/A 17 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Empresa: INDUSTRIAS ALZUCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Cabrera Lasa Alfonso
- Cabrera Lasa Eduardo
- Cabrera Lasa Maria Victoria
- Cabrera Lasa Nuria
Consejero
- Cabrera Lasa Alfonso
- Cabrera Lasa Eduardo
- Cabrera Lasa Maria Victoria
- Cabrera Lasa Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 30, S 8, H SS 2178, I/A 16 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-20
Empresa: INDUSTRIAS ALZUCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Cabrera Lasa Alfonso
- Cabrera Lasa Eduardo
- Cabrera Lasa Maria Victoria
- Cabrera Lasa Nuria
Consejero
- Cabrera Lasa Alfonso
- Cabrera Lasa Eduardo
- Cabrera Lasa Maria Victoria
- Cabrera Lasa Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 29, S 8, H SS 2178, I/A 15 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-20
Empresa: INDUSTRIAS ALZUCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Cabrera Lasa Alfonso
- Cabrera Lasa Eduardo
- Cabrera Lasa Maria Victoria
- Cabrera Lasa Nuria
Consejero
- Cabrera Lasa Alfonso
- Cabrera Lasa Eduardo
- Cabrera Lasa Maria Victoria
- Cabrera Lasa Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 28, S 8, H SS 2178, I/A 14 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-20
Información de CABRERA LASA MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de CABRERA LASA MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERA LASA MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos