CABRERA KABANA SARTORIUS MANUEL
Informe ejecutivo de CABRERA KABANA SARTORIUS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CABRERA KABANA SARTORIUS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KABANA SA | Consejero Delegado Solidario | 26/09/2024 | |
KABANA SA | Presidente | 26/09/2024 | |
IBER CONTROL SL | Consejero Delegado Solidario | 22/07/2022 | |
IBER CONTROL SL | Presidente | 22/07/2022 | |
IBER CONTROL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/07/2022 | |
IBER CONTROL SL | Consejero | 22/07/2022 | |
CK & ASSOCIATES CONSULTING SL | Apoderado Solidario | 05/07/2021 | |
IBER PAK SA | Apoderado | 23/11/2020 | |
IBER PAK SA | Apoderado Mancomunado | 14/01/2015 | |
ROMINVEST SL | Apoderado Solidario | 19/12/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CABRERA KABANA SARTORIUS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERA KABANA SARTORIUS MANUEL
Empresa: KABANA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cabrera Kabana Sartorius Luis
- Cabrera Kabana Sartorius Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 98550, I/A 17 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-28
Empresa: KABANA SA
Consejero Delegado Solidario
- Cabrera Kabana Sartorius Manuel
- Cabrera Kabana Sartorius Teresa
Consejero
Presidente
- Cabrera Kabana Sartorius Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 98550, I/A 17 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-28
Empresa: IBER CONTROL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cabrera Kabana Sartorius Isabel
- Cabrera Kabana Sartorius Jose Ignacio
- Cabrera Kabana Sartorius Manuel
- Luis Cabrera-kabana Sartoriuis
Consejero Delegado Solidario
- Cabrera Kabana Sartorius Isabel
- Cabrera Kabana Sartorius Manuel
- Luis Cabrera-kabana Sartoriuis
Consejero
- Cabrera Kabana Sartorius Isabel
- Cabrera Kabana Sartorius Jose Ignacio
- Cabrera Kabana Sartorius Manuel
- Luis Cabrera-kabana Sartoriuis
Presidente
- Cabrera Kabana Sartorius Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 68 , F 160, S 8, H IP 2958, I/A 3 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-38
Empresa: IBER CONTROL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 68 , F 160, S 8, H IP 2958, I/A 3 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-38
Empresa: CK & ASSOCIATES CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Cabrera Kabana Sartorius Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43599 , F 112, S 8, H B 433200, I/A 7 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-08
Empresa: CK & ASSOCIATES CONSULTING SL
Administrador Unico
- Cabrera Kabana Sartorius Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43599 , F 112, S 8, H B 433200, I/A 6 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-08
Empresa: IBER PAK SA
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6054 , F 157, S 8, H M 98951, I/A 16 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Empresa: IBER PAK SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6054 , F 157, S 8, H M 98951, I/A 16 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Empresa: KABANA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cabrera Kabana Sartorius Carmen
- Cabrera Kabana Sartorius Isabel
- Cabrera Kabana Sartorius Luis
- Cabrera Kabana Sartorius Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6027 , F 159, S 8, H M 98550, I/A 16 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
Empresa: AGRO MERCHANTS VALENCIA SL
Apoderado Solidario
- Cabrera Kabana Sartorius Manuel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10687, L 7968, F 140, S 8, H V 82509, I/A 35 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-46
VER MAS ACTOS
Información de CABRERA KABANA SARTORIUS MANUEL
Mostramos los datos de CABRERA KABANA SARTORIUS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERA KABANA SARTORIUS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos