CABRERA HERNANDEZ JUAN LUIS
Informe ejecutivo de CABRERA HERNANDEZ JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABRERA HERNANDEZ JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEOTOCAN GRUPO SL | Administrador Unico | 07/06/2022 |
VINCULACIONES DE CABRERA HERNANDEZ JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERA HERNANDEZ JUAN LUIS
Empresa: CEOTOCAN GRUPO SL
Administrador Unico
- Cabrera Hernandez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 102, S 8, H GC 29458, I/A 5 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-35
Empresa: CEOTOCAN GRUPO SL
Administrador Solidario
- Cabrera Hernandez Juan Luis
- Perez Peñate Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 102, S 8, H GC 29458, I/A 5 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-35
Empresa: NOCADEZ CANARIAS SL
Liquidador
- Cabrera Hernandez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3084 , F 190, S 8, H TF 45515, I/A 2 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: NOCADEZ CANARIAS SL
Administrador Unico
- Cabrera Hernandez Juan Luis
Liquidador
- Cabrera Hernandez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3084 , F 190, S 8, H TF 45515, I/A 2 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: NOCADEZ CANARIAS SL
Administrador Unico
- Cabrera Hernandez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3084 , F 189, S 8, H TF 45515, I/A 1 (21/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-38
Empresa: NOCADEZ CANARIAS SL
Socio Único
- Cabrera Hernandez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3084 , F 189, S 8, H TF 45515, I/A 1 (21/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-38
Información de CABRERA HERNANDEZ JUAN LUIS
Mostramos los datos de CABRERA HERNANDEZ JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERA HERNANDEZ JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos