CABRERA GARCIA LUZ DIVINO
Informe ejecutivo de CABRERA GARCIA LUZ DIVINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 46
Empresas activas: 42
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CABRERA GARCIA LUZ DIVINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCION INTEGRAL PROYECTOS 360 SL | Administrador Unico | 22/05/2024 | |
INVERSIONES Y TITULOS DEL SUR SL | Administrador Unico | 14/08/2023 | |
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LEVASUN SL | Administrador Unico | 12/07/2023 | |
POL BARTENDERS SL | Socio Unico | 26/01/2023 | |
POL BARTENDERS SL | Administrador Unico | 26/01/2023 | |
VANICONS OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 28/09/2022 | |
PROYECTO MIQUEL ANGEL 20 SL | Administrador Unico | 26/09/2022 | |
LOOK ADVERTISING SL | Administrador Unico | 19/11/2020 | |
VANIR DEVELOPMENTS SL | Administrador Unico | 24/02/2020 | |
EDIFICIO CLAUDIA SL | Administrador Unico | 17/12/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CABRERA GARCIA LUZ DIVINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERA GARCIA LUZ DIVINO
Administrador Unico
- Cabrera Garcia Luz Divino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 191520, I/A 1 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-03
Empresa: INVERSIONES Y TITULOS DEL SUR SL
Administrador Unico
- Cabrera Garcia Luz Divino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4600 , F 96, S 8, H A 187012, I/A 1 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-03
Administrador Unico
- Cabrera Garcia Luz Divino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2913 , F 128, S 8, H A 91163, I/A 6 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-03
Empresa: POL BARTENDERS SL
Administrador Unico
- Cabrera Garcia Luz Divino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4537 , F 87, S 8, H A 183397, I/A 1 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-03
Empresa: POL BARTENDERS SL
Socio Único
- Cabrera Garcia Luz Divino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4537 , F 87, S 8, H A 183397, I/A 1 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-03
Empresa: VANICONS OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Cabrera Garcia Luz Divino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4503 , F 194, S 8, H A 181539, I/A 1 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-03
Empresa: PROYECTO MIQUEL ANGEL 20 SL
Administrador Unico
- Cabrera Garcia Luz Divino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4503 , F 118, S 8, H A 181501, I/A 1 (26/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-03
Empresa: GASTROGESTION DEL MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Cabrera Garcia Luz Divino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4208 , F 196, S 8, H A 164806, I/A 2 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-03
Empresa: LOOK ADVERTISING SL
Administrador Unico
- Cabrera Garcia Luz Divino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26018 , F 23, S 8, H M 469009, I/A 7 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Empresa: VANIR DEVELOPMENTS SL
Administrador Unico
- Cabrera Garcia Luz Divino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 90, S 8, H A 150060, I/A 4 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-03
VER MAS ACTOS
Información de CABRERA GARCIA LUZ DIVINO
Mostramos los datos de CABRERA GARCIA LUZ DIVINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERA GARCIA LUZ DIVINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos