CABRERA CARMONA ELOISA
Informe ejecutivo de CABRERA CARMONA ELOISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABRERA CARMONA ELOISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMERIA ALTA VELOCIDAD SA | Consejero | 04/01/2024 |
VINCULACIONES DE CABRERA CARMONA ELOISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERA CARMONA ELOISA
Empresa: ALMERIA ALTA VELOCIDAD SA
Consejero
- Cabrera Carmona Eloisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43458 , F 105, S 8, H M 767554, I/A 13 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-28
Empresa: GENERALI EMPLEO SEIS FP
Miem.Com.Ctr
- Cabrera Carmona Eloisa
- Garcia Alonso Francisco
- Toresano Moreno Francisca Candelaria
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29096 , F 37, S 8, H M 523853, I/A 10 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Empresa: GENERALI EMPLEO SEIS FP
Miem.Com.Ctr
- Cabrera Carmona Eloisa
- Garcia Alonso Francisco
- Toresano Moreno Francisca Candelaria
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29096 , F 34, S 8, H M 523853, I/A 3 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-28
Información de CABRERA CARMONA ELOISA
Mostramos los datos de CABRERA CARMONA ELOISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERA CARMONA ELOISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos