CABRERA BELLO MIGUEL JOSE
Informe ejecutivo de CABRERA BELLO MIGUEL JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CABRERA BELLO MIGUEL JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESTINATION RETAIL SL | Administrador Unico | 07/02/2023 | |
DESTINATION RETAIL SL | Socio Unico | 07/02/2023 | |
OCEAN SHOPS INTERNATIONAL SL | Administrador Solidario | 24/07/2019 | |
TELEFERICO DE LAS PALMAS SL | Administrador Unico | 04/04/2019 |
VINCULACIONES DE CABRERA BELLO MIGUEL JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERA BELLO MIGUEL JOSE
Empresa: DESTINATION RETAIL SL
Administrador Unico
- Cabrera Bello Miguel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6284, L 5192, F 15, S 8, H MA172024, I/A 1 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-29
Empresa: DESTINATION RETAIL SL
Socio Único
- Cabrera Bello Miguel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6284, L 5192, F 15, S 8, H MA172024, I/A 1 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-29
Empresa: OCEAN SHOPS INTERNATIONAL SL
Administrador Solidario
- Cabrera Bello Miguel Jose
- Gonzalez Palliser Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 192, S 8, H GC 55575, I/A 2 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-35
Empresa: OCEAN SHOPS INTERNATIONAL SL
Administrador Unico
- Cabrera Bello Miguel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 192, S 8, H GC 55575, I/A 2 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-35
Empresa: OCEAN SHOPS INTERNATIONAL SL
Administrador Unico
- Cabrera Bello Miguel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 192, S 8, H GC 55575, I/A 1 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-35
Empresa: OCEAN SHOPS INTERNATIONAL SL
Socio Único
- Cabrera Bello Miguel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 192, S 8, H GC 55575, I/A 1 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-35
Empresa: TELEFERICO DE LAS PALMAS SL
Administrador Unico
- Cabrera Bello Miguel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 219, S 8, H GC 51121, I/A 3 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-35
Información de CABRERA BELLO MIGUEL JOSE
Mostramos los datos de CABRERA BELLO MIGUEL JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERA BELLO MIGUEL JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos