CABRER SIMONET BARTOLOME
Informe ejecutivo de CABRER SIMONET BARTOLOME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CABRER SIMONET BARTOLOME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAUS GRAN VIA SL | Apoderado Mancomunado | 01/12/2022 | |
NAUS GRAN VIA SL | Consejero Delegado | 01/12/2022 | |
NAUS GRAN VIA SL | Presidente | 01/12/2022 | |
NAUS GRAN VIA SL | Consejero | 03/04/2009 |
VINCULACIONES DE CABRER SIMONET BARTOLOME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRER SIMONET BARTOLOME
Empresa: NAUS GRAN VIA SL
Apoderado Mancomunado
- Cabrer Simonet Antonio
- Cabrer Simonet Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 221, S 8, H PM 28724, I/A 13 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-07
Empresa: NAUS GRAN VIA SL
Consejero Delegado
- Cabrer Simonet Bartolome
Consejero
Presidente
- Cabrer Simonet Bartolome
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 221, S 8, H PM 28724, I/A 12 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-07
Empresa: NAUS GRAN VIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 221, S 8, H PM 28724, I/A 12 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-07
Empresa: ARENISCA DE PORRERAS SL
Administrador Unico
- Cabrer Simonet Bartolome
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 21, S 8, H PM 7379, I/A 4 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-07
Empresa: CALIZAS MALLORCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Cabrer Simonet Antonio
- Cabrer Simonet Bartolome
- Cabrer Simonet Juan
Consejero
- Cabrer Simonet Antonio
- Cabrer Simonet Bartolome
- Cabrer Simonet Juan
Presidente
- Cabrer Simonet Bartolome
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 952 , F 84, S 8, H PM 6963, I/A 11 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-07
Empresa: NAUS GRAN VIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Cabrer Bordoy Antonio
- Cabrer Simonet Antonio
- Cabrer Simonet Bartolome
- Cabrer Simonet Juan
Presidente
- Cabrer Simonet Bartolome
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 198, S 8, H PM 28724, I/A 6 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-07
Empresa: NAUS GRAN VIA SL
Administrador Solidario
- Cabrer Simonet Bartolome
- Cabrer Simonet Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 198, S 8, H PM 28724, I/A 6 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-07
Información de CABRER SIMONET BARTOLOME
Mostramos los datos de CABRER SIMONET BARTOLOME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRER SIMONET BARTOLOME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos