CABRAL MARIN MARIA JOSE
Informe ejecutivo de CABRAL MARIN MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABRAL MARIN MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OSBOR INVERSIONES ACTIVAS SL | Administrador Unico | 25/05/2018 | |
GRUPO CASUAL TEX SL | Administrador Unico | 10/04/2013 |
VINCULACIONES DE CABRAL MARIN MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRAL MARIN MARIA JOSE
Empresa: CANAL TEX ONLINE SL
Liquidador
- Cabral Marin Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2333 , F 89, S 8, H CA 55846, I/A 3 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-11
Empresa: CANAL TEX ONLINE SL
Administrador Unico
- Cabral Marin Maria Jose
Liquidador
- Cabral Marin Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2333 , F 89, S 8, H CA 55846, I/A 3 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-11
Empresa: CANAL TEX ONLINE SL
Administrador Unico
- Cabral Marin Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2333 , F 87, S 8, H CA 55846, I/A 1 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-11
Empresa: OSBOR INVERSIONES ACTIVAS SL
Administrador Unico
- Cabral Marin Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2275 , F 197, S 8, H CA 53295, I/A 1 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-11
Empresa: GRUPO CASUAL TEX SL
Administrador Unico
- Cabral Marin Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 180, S 8, H CA 44765, I/A 1 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-11
Información de CABRAL MARIN MARIA JOSE
Mostramos los datos de CABRAL MARIN MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRAL MARIN MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos