CABIELLES ONDINA CRISTINA
Informe ejecutivo de CABIELLES ONDINA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CABIELLES ONDINA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONCALE SL | Apoderado Mancomunado | 18/05/2017 | |
BURGOCAR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL SA | Apoderado Mancomunado | 07/03/2013 | |
RESNOVA SL | Apoderado | 10/01/2012 | |
CELTAMOTOR SL | Apoderado | 23/11/2011 |
VINCULACIONES DE CABIELLES ONDINA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABIELLES ONDINA CRISTINA
Empresa: CONCALE SL
Apoderado Mancomunado
- Cabielles Ondina Cristina
- De La Fuente Garcia Covadonga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17588 , F 107, S 8, H M 221476, I/A 21 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Empresa: CONCALE SL
Apoderado
- Cabielles Ondina Cristina
- De La Fuente Garcia Covadonga
- Martinez Alonso Alberto
- Martinez Alonso Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17588 , F 106, S 8, H M 221476, I/A 18 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-28
Empresa: BURGOCAR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL SA
Apoderado Mancomunado
- Cabielles Ondina Cristina
- De La Fuente Garcia Covadonga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650, L 441, F 163, S 8, H BU 688, I/A 30 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-09
Empresa: RESNOVA SL
Apoderado
- Cabielles Ondina Cristina
- De La Fuente Garcia Covadonga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25980 , F 201, S 8, H M 48977, I/A 39 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-28
Empresa: CONCALE SL
Apoderado
- Cabielles Ondina Cristina
- De La Fuente Garcia Covadonga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17588 , F 104, S 8, H M 221476, I/A 15 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-28
Empresa: CELTAMOTOR SL
Apoderado
- Cabielles Ondina Cristina
- De La Fuente Garcia Covadonga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18210 , F 140, S 8, H M 315328, I/A 22 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Información de CABIELLES ONDINA CRISTINA
Mostramos los datos de CABIELLES ONDINA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABIELLES ONDINA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos