CABEZON HIGUERAS VIRGINIA
Informe ejecutivo de CABEZON HIGUERAS VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CABEZON HIGUERAS VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE RECREO LA DEHESILLA SL | Administrador Unico | 23/11/2021 |
VINCULACIONES DE CABEZON HIGUERAS VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABEZON HIGUERAS VIRGINIA
Empresa: CENTRO DE RECREO LA DEHESILLA SL
Administrador Unico
- Cabezon Higueras Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34811 , F 26, S 8, H M 626152, I/A 3 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-28
Empresa: CENTRO DE RECREO LA DEHESILLA SL
Administrador Unico
- Cabezon Higueras Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34811 , F 26, S 8, H M 626152, I/A 2 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Empresa: AXEL SPRINGER ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Cabezon Higueras Virginia
- Del Campo Castillo Manuel
- Soto Canny Ursula Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 191, S 8, H M 83351, I/A 97 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Empresa: TRAYNA EVENTS SL
Liquidador
- Cabezon Higueras Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34815 , F 52, S 8, H M 626219, I/A 2 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Empresa: TRAYNA EVENTS SL
Administrador Solidario
- Cabezon Higueras Virginia
- Fernandez Zori Maria Belen
- Hernando Vargas Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34815 , F 52, S 8, H M 626219, I/A 2 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Empresa: TRAYNA EVENTS SL
Administrador Solidario
- Cabezon Higueras Virginia
- Fernandez Zori Maria Belen
- Hernando Vargas Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34815 , F 50, S 8, H M 626219, I/A 1 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Empresa: CENTRO DE RECREO LA DEHESILLA SL
Administrador Unico
- Cabezon Higueras Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34811 , F 24, S 8, H M 626152, I/A 1 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-28
Empresa: AXEL SPRINGER ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Cabezon Higueras Virginia
- Del Campo Castillo Manuel
- Soto Canny Ursula Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 186, S 8, H M 83351, I/A 87 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Información de CABEZON HIGUERAS VIRGINIA
Mostramos los datos de CABEZON HIGUERAS VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABEZON HIGUERAS VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos