CABEZAS UREÑA ANTONIO JOSE
Informe ejecutivo de CABEZAS UREÑA ANTONIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CABEZAS UREÑA ANTONIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARMOLES NERJA SA | Administrador Unico | 12/01/2012 |
VINCULACIONES DE CABEZAS UREÑA ANTONIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABEZAS UREÑA ANTONIO JOSE
Empresa: MARMOLES NERJA SA
Administrador Unico
- Cabezas Ureña Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1233, L 146, F 175, S 8, H MA 6280, I/A 8 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-29
Empresa: MARMOLES NERJA SA
Administrador Unico
- Cabezas Ureña Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1233, L 146, F 174, S 8, H MA 6280, I/A 7 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-29
Empresa: MARMOLES NERJA SA
Administrador Unico
- Cabezas Ureña Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1233, L 146, F 174, S 8, H MA 6280, I/A 6 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-29
Información de CABEZAS UREÑA ANTONIO JOSE
Mostramos los datos de CABEZAS UREÑA ANTONIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABEZAS UREÑA ANTONIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos