CABEZAS NAVAS JOSE LUIS
Informe ejecutivo de CABEZAS NAVAS JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABEZAS NAVAS JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROPECUARIA LAS VEGUILLAS SL | Secretario | 11/08/2016 | |
AGROPECUARIA LAS VEGUILLAS SL | Consejero | 30/01/2015 |
VINCULACIONES DE CABEZAS NAVAS JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABEZAS NAVAS JOSE LUIS
Empresa: AGROPECUARIA LAS VEGUILLAS SL
Consejero
Secretario
- Cabezas Navas Jose Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 210, S 8, H CO 3164, I/A 8 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-14
Empresa: AGROPECUARIA LAS VEGUILLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 210, S 8, H CO 3164, I/A 8 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-14
Empresa: AGROPECUARIA LAS VEGUILLAS SA
Consejero
- Cabezas Navas Jose Luis
- Fernandez Salguero Carretero Jose
- Vera Asensio Javier
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cabezas Navas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 198, S 8, H CO 3164, I/A 7 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-14
Empresa: ZOCOTAPA SL
Liquidador
- Cabezas Navas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 180, S 8, H CO 18869, I/A 2 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-14
Empresa: ZOCOTAPA SL
Administrador Unico
- Cabezas Navas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 180, S 8, H CO 18869, I/A 2 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-14
Información de CABEZAS NAVAS JOSE LUIS
Mostramos los datos de CABEZAS NAVAS JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABEZAS NAVAS JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos