CABEZA SANZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de CABEZA SANZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CABEZA SANZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIFE ABOGADOS SLP | Apoderado | 10/03/2023 | |
LIFE ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 29/11/2019 | |
LIFE ABOGADOS SLP | Administrador Mancomunado | 27/06/2013 |
VINCULACIONES DE CABEZA SANZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABEZA SANZ MARIA TERESA
Empresa: LIFE ABOGADOS SLP
Apoderado
- Cabeza Sanz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26951 , F 57, S 8, H M 485639, I/A 9 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-28
Empresa: LIFE ABOGADOS SLP
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26951 , F 57, S 8, H M 485639, I/A 8 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-28
Empresa: LIFE ABOGADOS SLP
Administrador Mancomunado
Soc.Prof.
- Cabeza Sanz Maria Teresa
- Garcia Rodriguez Abel
- Gonzalez Rivera Ignacio
- Ladero De Las Cuevas Beatriz
- Martinez Perez Roberto
- Sanchez Corzo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26951 , F 56, S 8, H M 485639, I/A 7 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Empresa: CORZO CABEZA MARTINEZ ABOGADOS SLP
Administrador Mancomunado
- Alvarez Arenas Guyon Felix
- Cabeza Sanz Maria Teresa
- Martinez Perez Roberto
- Sanchez Corzo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26951 , F 53, S 8, H M 485639, I/A 3 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
Empresa: CORZO CABEZA MARTINEZ ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Cabeza Sanz Maria Teresa
- Martinez Perez Roberto
- Sanchez Corzo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26951 , F 53, S 8, H M 485639, I/A 3 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
Empresa: CORZO CABEZA MARTINEZ ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Cabeza Sanz Maria Teresa
- Sanchez Corzo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26951 , F 50, S 8, H M 485639, I/A 1 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-167-28
Información de CABEZA SANZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de CABEZA SANZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABEZA SANZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos