CABEZA ROMERO ANTONIO LUIS
Informe ejecutivo de CABEZA ROMERO ANTONIO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CABEZA ROMERO ANTONIO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRESCORAL BERRIES SL | Administrador Mancomunado | 07/03/2022 | |
BERRYDELSUR SL | Administrador Mancomunado | 04/12/2018 | |
FRUTAS PAÑUELA SL | Administrador Mancomunado | 16/02/2017 |
VINCULACIONES DE CABEZA ROMERO ANTONIO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABEZA ROMERO ANTONIO LUIS
Empresa: FRESCORAL BERRIES SL
Administrador Mancomunado
- Cabeza Romero Antonio Luis
- Cabeza Romero Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 67, S 8, H H 27310, I/A 1 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-21
Empresa: BERRYDELSUR SL
Administrador Mancomunado
- Cabeza Romero Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1077 , F 140, S 8, H H 23059, I/A 2 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-21
Empresa: FRUTAS PAÑUELA SL
Administrador Mancomunado
- Cabeza Romero Antonio Luis
- Cabeza Romero Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037 , F 44, S 8, H H 21705, I/A 3 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-21
Empresa: FRUTAS PAÑUELA SL
Administrador Mancomunado
- Cabeza Romero Antonio Luis
- Carrascal Alvarez Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037 , F 44, S 8, H H 21705, I/A 3 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-21
Empresa: FRUTAS PAÑUELA SL
Administrador Mancomunado
- Cabeza Romero Antonio Luis
- Carrascal Alvarez Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037 , F 40, S 8, H H 21705, I/A 1 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-21
Información de CABEZA ROMERO ANTONIO LUIS
Mostramos los datos de CABEZA ROMERO ANTONIO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABEZA ROMERO ANTONIO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos