CABEZA RECHE ANGEL PABLO
Informe ejecutivo de CABEZA RECHE ANGEL PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CABEZA RECHE ANGEL PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCESADOS EN ORT SL | Administrador Unico | 22/07/2020 | |
IRECHE TRADE COMPANY SL | Administrador Solidario | 14/03/2013 |
VINCULACIONES DE CABEZA RECHE ANGEL PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABEZA RECHE ANGEL PABLO
Empresa: PROCESADOS EN ORT SL
Administrador Unico
- Cabeza Reche Angel Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5701, L 4608, F 107, S 8, H MA143685, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-29
Empresa: PROCESADOS EN ORT SL
Administrador Mancomunado
- Cabeza Reche Angel Pablo
- Canales Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5701, L 4608, F 107, S 8, H MA143685, I/A 2 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-29
Empresa: PROCESADOS EN ORT SL
Administrador Mancomunado
- Cabeza Reche Angel Pablo
- Canales Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5701, L 4608, F 106, S 8, H MA143685, I/A 1 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-29
Empresa: IRECHE TRADE COMPANY SL
Administrador Solidario
- Cabeza Reche Angel Pablo
- Canales Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5113, L 4020, F 205, S 8, H MA117302, I/A 1 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-29
Información de CABEZA RECHE ANGEL PABLO
Mostramos los datos de CABEZA RECHE ANGEL PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABEZA RECHE ANGEL PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos