CABEZA PEREZ-MANGLANO AMPARO
Informe ejecutivo de CABEZA PEREZ-MANGLANO AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CABEZA PEREZ-MANGLANO AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GGRAVITY ENGINEERING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/11/2018 | 13/12/2018 |
DRAGADOS SA | Apoderado | 07/09/2018 | |
DRAGADOS SA | Apoderado | 02/01/2017 | 07/09/2018 |
GEOTECNIA Y CIMIENTOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/09/2014 | 03/09/2018 |
DRACE GEOCISA SA | Apoderado | 11/12/2014 | 03/08/2018 |
VINCULACIONES DE CABEZA PEREZ-MANGLANO AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABEZA PEREZ-MANGLANO AMPARO
Empresa: GGRAVITY ENGINEERING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabeza Perez-manglano Amparo
- Muñoz Martinez Felix Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38116 , F 115, S 8, H M 673111, I/A 24 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Empresa: GGRAVITY ENGINEERING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Del Rio Javier
- Cabeza Perez-manglano Amparo
- Collado Ramos Beatriz
- De Las Heras Garcia Juan Carlos
- De Loyola Muniesa Franco Iñigo
- Hoyos Seijo Francisco Javier
- Jimenez Del Valle Juan
- Martinez Gonzalez Atanasio
- Martinez Gonzalez Marina
- Muñoz Martinez Felix Jose
- Oliveras Diaz De Tuesta Rocio
- Ridruejo Miranda Soledad Julia
- Valderas Martinez Juan Jose
- Zorrilla Archillas Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37785 , F 224, S 8, H M 673111, I/A 22 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Empresa: DRAGADOS SA
Apoderado
- Cabeza Perez-manglano Amparo
- Cabeza Perez-manglano Amparo
- Muñoz Martinez Felix Jose
- Muñoz Martinez Felix Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35707 , F 26, S 8, H M 102386, I/A 1080 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-28
Empresa: GEOTECNIA Y CIMIENTOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabeza Perez-manglano Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 58, S 8, H M 7075, I/A 288 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-28
Empresa: DRACE INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Cabeza Perez-manglano Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33068 , F 38, S 8, H M 419848, I/A 111 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Empresa: DRAGADOS SA
Apoderado
- Cabeza Perez-manglano Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24717 , F 204, S 8, H M 102386, I/A 988 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28
Empresa: DRACE INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26462 , F 198, S 8, H M 419848, I/A 70 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-28
Empresa: GEOTECNIA Y CIMIENTOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Del Rio Javier
- Buendia Herrero Angela
- Cabeza Perez-manglano Amparo
- Collado Ramos Beatriz
- Cuesta Castiñeyra Ricardo
- De Las Heras Garcia Juan Carlos
- De Loyola Muniesa Franco Iñigo
- Garcia Guerra Maria Amparo
- Jimenez Del Valle Juan
- Martinez Gonzalez Marina
- Oliveras Diaz De Tuesta Rocio
- Recio Sanz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24192 , F 55, S 8, H M 7075, I/A 257 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Información de CABEZA PEREZ-MANGLANO AMPARO
Mostramos los datos de CABEZA PEREZ-MANGLANO AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABEZA PEREZ-MANGLANO AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos