CABEZA PEREZ ALBERTO
Informe ejecutivo de CABEZA PEREZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CABEZA PEREZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POPULAR CAPITAL SA | Comisario | 15/12/2010 | 05/05/2022 |
BPE FINANCIACIONES SA | ComiSinObli | 01/06/2010 | 03/02/2021 |
BPE FINANCIACIONES SA | ComiSinObli | 22/01/2014 | 03/02/2021 |
BPE FINANCIACIONES SA | ComiSinObli | 09/04/2010 | 03/02/2021 |
BPE FINANCIACIONES SA | ComiSinObli | 11/04/2011 | 03/02/2021 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | ComiSinObli | 25/05/2012 | 23/10/2018 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Comisario | 16/12/2010 | 23/10/2018 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Comisario | 26/03/2012 | 23/10/2018 |
BANCO PASTOR SA | ComiSinObli | 03/01/2014 | 28/09/2018 |
BANCO PASTOR SA | Comisario | 03/01/2014 | 28/09/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CABEZA PEREZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABEZA PEREZ ALBERTO
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alvarez Martin Covadonga
- Cabeza Perez Alberto
- Calderon Ruiz Jose Pablo
- De Ancos Aracil Maria Dolores
- Dominguez Fernandez Jaime
- Fornols Puigoriol Xavier
- Garcia Castillo Marcelino
- Garcia Sanchez Antonio
- Garcia Villanueva Jon
- Iglesias Navarro Jose Luis
- Lemus Garcia Jeronimo
- Lopez Ibañez Florentino
- Lopez Ibañez Florentino
- Martinez Diaz Jose Maria
- Martinez Diaz Jose Maria
- Martinez Guerrero Leon Constantino
- Ramirez Calderon Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32554 , F 114, S 8, H M 2715, I/A 2728 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-28
Empresa: BPE FINANCIACIONES SA
ComiSinObli
- Cabeza Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30790 , F 69, S 8, H M 350196, I/A 54 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Empresa: BANCO PASTOR SA
Comisario
- Cabeza Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3497 , F 175, S 8, H C 49294, I/A 37 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-15
Empresa: BANCO PASTOR SA
ComiSinObli
- Cabeza Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3497 , F 173, S 8, H C 49294, I/A 36 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-15
Comisario
- Cabeza Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30131 , F 75, S 8, H M 542345, I/A 8 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
ComiSinObli
- Cabeza Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29673 , F 134, S 8, H M 2715, I/A 2390 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Comisario
- Cabeza Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29673 , F 7, S 8, H M 2715, I/A 2364 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-28
Empresa: BPE FINANCIACIONES SA
ComiSinObli
- Cabeza Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27746 , F 209, S 8, H M 350196, I/A 35 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-28
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Comisario
- Cabeza Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27363 , F 107, S 8, H M 2715, I/A 2277 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
Empresa: POPULAR CAPITAL SA
Comisario
- Cabeza Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27331 , F 217, S 8, H M 329290, I/A 30 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
VER MAS ACTOS
Información de CABEZA PEREZ ALBERTO
Mostramos los datos de CABEZA PEREZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABEZA PEREZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos