CABEZA GANDOLFO FRANCISCO
Informe ejecutivo de CABEZA GANDOLFO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CABEZA GANDOLFO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEONAS PUERTO SL | Administrador Unico | 27/03/2013 | 12/12/2023 |
CADEIS ARTES GRAFICAS SL | Administrador Solidario | 07/03/2017 | |
ROYMA MAYRO SL | Administrador Solidario | 10/10/1997 | 07/03/2017 |
VINCULACIONES DE CABEZA GANDOLFO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABEZA GANDOLFO FRANCISCO
Empresa: ROYMA MAYRO SL
Administrador Solidario
- Cabeza Gandolfo Francisco
- Ruiz Ojeda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 77, S 8, H SE 10689, I/A 5 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-41
Empresa: CADEIS ARTES GRAFICAS SL
Administrador Solidario
- Cabeza Gandolfo Francisco
- Ruiz Ojeda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2650 , F 195, S 8, H SE 32388, I/A 3 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-41
Empresa: LEONAS PUERTO SL
Administrador Unico
- Cabeza Gandolfo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 138, S 8, H CA 44701, I/A 1 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-11
Empresa: ROYMA MAYRO SL
Administrador Solidario
- Cabeza Gandolfo Francisco
- Ruiz Ojeda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 73, S 8, H SE 10689, I/A 2 (10/10/1997)
CVE: BORME-A-2009-198-41
Información de CABEZA GANDOLFO FRANCISCO
Mostramos los datos de CABEZA GANDOLFO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABEZA GANDOLFO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos