CABELLO SUAREZ GUANES FRANCISCO
Informe ejecutivo de CABELLO SUAREZ GUANES FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CABELLO SUAREZ GUANES FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C M N PUBLICIDAD Y MARKETING SA | Administrador Unico | 15/10/2009 | 26/04/2019 |
HIT TEAMS SL | Administrador Unico | 05/12/2018 | |
EL HOYO CHICO SL | Administrador Unico | 13/02/2017 | |
DIGITBAND SL | Administrador Unico | 21/09/2015 |
VINCULACIONES DE CABELLO SUAREZ GUANES FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABELLO SUAREZ GUANES FRANCISCO
Empresa: C M N PUBLICIDAD Y MARKETING SA
Administrador Unico
- Cabello Suarez Guanes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14377 , F 195, S 8, H M 237396, I/A 7 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
Empresa: HIT TEAMS SL
Administrador Unico
- Cabello Suarez Guanes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16413 , F 25, S 8, H M 279092, I/A 5 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: EL HOYO CHICO SL
Administrador Unico
- Cabello Suarez Guanes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 185, S 8, H SE 36324,SE , I/ 5 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-41
Empresa: DIGITBAND SL
Administrador Unico
- Cabello Suarez Guanes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11865 , F 83, S 8, H M 186370, I/A 3 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-28
Empresa: C M N PUBLICIDAD Y MARKETING SA
Administrador Unico
- Cabello Suarez Guanes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14377 , F 195, S 8, H M 237396, I/A 6 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-28
Empresa: C M N PUBLICIDAD Y MARKETING SA
Administrador Unico
- Cabello Suarez Guanes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14377 , F 194, S 8, H M 237396, I/A 4 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-28
Información de CABELLO SUAREZ GUANES FRANCISCO
Mostramos los datos de CABELLO SUAREZ GUANES FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABELLO SUAREZ GUANES FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos