CABELLO SANCHEZ RUBEN
Informe ejecutivo de CABELLO SANCHEZ RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABELLO SANCHEZ RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IPSO MEDICAL GROUP SL | Administrador Solidario | 01/07/2024 | |
ARIS CONSULTORIA Y GESTION SRL | Administrador Unico | 24/06/2024 | |
KAYROS VIP SL | Administrador Unico | 07/06/2024 | |
ATIS MEDICAL PHARMA SL | Administrador Unico | 29/04/2024 | |
CMK ESTRATEGIAS DIGITALES EMPRESARIALES SRL | Administrador Unico | 07/03/2024 | |
ENNEIZ SA | Administrador Unico | 18/08/2023 | |
ASED INTEGRALIS SL | Administrador Unico | 24/03/2022 | |
NAXOS BLUE SL | Administrador Unico | 27/12/2021 | |
ALBORADA GLOBAL SL | Administrador Unico | 01/09/2021 | |
RECANAL ANDALUCIA SL | Administrador Unico | 24/12/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CABELLO SANCHEZ RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABELLO SANCHEZ RUBEN
Empresa: EL ANCLA DE GAVIRA SL
Administrador Unico
- Cabello Sanchez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 94488, I/A 6 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-41
Empresa: IPSO MEDICAL GROUP SL
Administrador Solidario
- Cabello Sanchez Ruben
- Gomez Rodriguez Manuel Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145044, I/A 1 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-41
Empresa: ARIS CONSULTORIA Y GESTION SRL
Administrador Unico
- Cabello Sanchez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE141036, I/A 3 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-41
Empresa: KAYROS VIP SL
Administrador Unico
- Cabello Sanchez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 34233, I/A 1 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-13
Empresa: ATIS MEDICAL PHARMA SL
Administrador Unico
- Cabello Sanchez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7293 , F 189, S 8, H SE136436, I/A 3 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-41
Empresa: EL ANCLA DE GAVIRA SL
Administrador Unico
- Cabello Sanchez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5579 , F 100, S 8, H SE 94488, I/A 4 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-41
Administrador Unico
- Cabello Sanchez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6712 , F 101, S 8, H SE121743, I/A 2 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-41
Empresa: ENNEIZ SA
Administrador Unico
- Cabello Sanchez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6771 , F 211, S 8, H SE123222, I/A 4 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-41
Empresa: ENNEIZ SA
Administrador Mancomunado
- Cabello Sanchez Ruben
- Montblanc Muñoz Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6771 , F 211, S 8, H SE123222, I/A 4 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-41
Empresa: ASED INTEGRALIS SL
Administrador Unico
- Cabello Sanchez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6553 , F 3, S 8, H SE117869, I/A 2 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-41
VER MAS ACTOS
Información de CABELLO SANCHEZ RUBEN
Mostramos los datos de CABELLO SANCHEZ RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABELLO SANCHEZ RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos