CABELLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CABELLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CABELLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WERMART SL | Administrador Unico | 13/01/2012 | 14/12/2023 |
WERMART SL | Liquidador | 14/12/2023 | 14/12/2023 |
TERRANOVA CONSTRUCCIONES Y SOLARES SL | Administrador Unico | 11/09/2014 | |
TERRANOVA CONSTRUCCIONES Y SOLARES SL | Liquidador | 11/09/2014 | 11/09/2014 |
WERMART SL | Administrador Solidario | 13/01/2012 | |
WERBUNG DECORACION SL | Administrador Solidario | 13/01/2012 |
VINCULACIONES DE CABELLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABELLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: WERMART SL
Liquidador
- Cabello Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12840 , F 39, S 8, H M 206293, I/A 9 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: WERMART SL
Administrador Unico
- Cabello Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12840 , F 39, S 8, H M 206293, I/A 9 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Liquidador
- Cabello Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18835 , F 70, S 8, H M 328509, I/A 4 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-28
Administrador Unico
- Cabello Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18835 , F 70, S 8, H M 328509, I/A 4 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-28
Empresa: WERBUNG DECORACION SL
Administrador Solidario
- Cabello Martinez Miguel Angel
- Campillo Arce Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12840 , F 31, S 8, H M 206292, I/A 10 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Empresa: WERMART SL
Administrador Unico
- Cabello Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12840 , F 39, S 8, H M 206293, I/A 8 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Empresa: WERMART SL
Administrador Solidario
- Cabello Martinez Miguel Angel
- Campillo Arce Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12840 , F 39, S 8, H M 206293, I/A 8 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Información de CABELLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CABELLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABELLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos