CABELLO BALLESTEROS MARIA CANDELA
Informe ejecutivo de CABELLO BALLESTEROS MARIA CANDELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CABELLO BALLESTEROS MARIA CANDELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPRO INMOBILIARIA 2030 SL | Apoderado Mancomunado | 05/01/2024 | |
GRUPRO INMOBILIARIA 2030 SL | Apoderado Solidario | 21/06/2023 | |
GRUPRO INMOBILIARIA 2030 SL | Consejero | 05/06/2023 | |
GRUPRO INMOBILIARIA 2030 SL | Vicepresidente | 05/06/2023 |
VINCULACIONES DE CABELLO BALLESTEROS MARIA CANDELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABELLO BALLESTEROS MARIA CANDELA
Empresa: GRUPRO INMOBILIARIA 2030 SL
Apoderado Mancomunado
- Cabello Ballesteros Maria Candela
- Dieguez Garcia Raquel
- Pedrosa Guerra-gil Jose Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4449, L 4449, F 72, S 8, H PO 71672, I/A 3 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-36
Empresa: GRUPRO INMOBILIARIA 2030 SL
Apoderado Solidario
- Cabello Ballesteros Maria Candela
- Dieguez Garcia Raquel
- Pedrosa Guerra-gil Jose Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4449, L 4449, F 71, S 8, H PO 71672, I/A 2 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-36
Empresa: GRUPRO INMOBILIARIA 2030 SL
Consejero
- Cabello Ballesteros Maria Candela
- Dieguez Garcia Raquel
- Pedrosa Guerra-gil Jose Augusto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cabello Ballesteros Maria Candela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4449, L 4449, F 70, S 8, H PO 71672, I/A 1 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-36
Información de CABELLO BALLESTEROS MARIA CANDELA
Mostramos los datos de CABELLO BALLESTEROS MARIA CANDELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABELLO BALLESTEROS MARIA CANDELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos