CABELLERO CARMONA FRANCISCO DE PAULA
Informe ejecutivo de CABELLERO CARMONA FRANCISCO DE PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CABELLERO CARMONA FRANCISCO DE PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KONKRET ESTUDIO SL | Administrador Mancomunado | 17/02/2021 | |
IDERIK HOME SL | Administrador Mancomunado | 05/05/2016 | 04/12/2017 |
FOR LINCO SL | Administrador Mancomunado | 27/04/2010 |
VINCULACIONES DE CABELLERO CARMONA FRANCISCO DE PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABELLERO CARMONA FRANCISCO DE PAULA
Empresa: KONKRET ESTUDIO SL
Administrador Mancomunado
- Cabellero Carmona Francisco De Paula
- Martin Muñoz Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16451 , F 103, S 8, H M 279894, I/A 4 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: IDERIK HOME SL
Administrador Mancomunado
- Cabellero Carmona Francisco De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34630 , F 165, S 8, H M 623022, I/A 2 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Empresa: IDERIK HOME SL
Administrador Mancomunado
- Cabellero Carmona Francisco De Paula
- Cruz Lopez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34630 , F 162, S 8, H M 623022, I/A 1 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-28
Empresa: FOR LINCO SL
Administrador Mancomunado
- Cabellero Carmona Francisco De Paula
- Garcia Castellano Garcia Carlos Jose
- JR2D2 SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18451 , F 82, S 8, H M 320332, I/A 2 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-28
Información de CABELLERO CARMONA FRANCISCO DE PAULA
Mostramos los datos de CABELLERO CARMONA FRANCISCO DE PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABELLERO CARMONA FRANCISCO DE PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos