CABAU VERMENOUZE JUAN
Informe ejecutivo de CABAU VERMENOUZE JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABAU VERMENOUZE JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JABONES MEXICANOS EMEA SL | Administrador Unico | 21/01/2021 | |
NAPPAI CULINARY EXPERIENCE SL | Administrador Unico | 18/11/2019 | |
PLATAFORMA DE PROYECTOS SOCIALES SL | Apoderado | 16/09/2015 | |
AYUDEXPORT SL | Apoderado | 03/03/2015 |
VINCULACIONES DE CABAU VERMENOUZE JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABAU VERMENOUZE JUAN
Empresa: LA CORONA EMEA SL
Administrador Unico
- Cabau Vermenouze Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41346 , F 180, S 8, H M 732879, I/A 1 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Empresa: SILKFY TRADING COMPANY SL
Liquidador
- Cabau Vermenouze Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39216 , F 95, S 8, H M 696608, I/A 2 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: SILKFY TRADING COMPANY SL
Administrador Unico
- Cabau Vermenouze Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39216 , F 95, S 8, H M 696608, I/A 2 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: NAPPAI CULINARY EXPERIENCE SL
Administrador Unico
- Cabau Vermenouze Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39764 , F 110, S 8, H M 706563, I/A 1 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
Empresa: SILKFY TRADING COMPANY SL
Administrador Unico
- Cabau Vermenouze Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39216 , F 95, S 8, H M 696608, I/A 1 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Empresa: PLATAFORMA DE PROYECTOS SOCIALES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cabau Vermenouze Juan
- Garcia Moro Jorge
- Ruiz Villar Ruiz Rafael
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cabau Vermenouze Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33541 , F 163, S 8, H M 603739, I/A 4 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-28
Empresa: PLATAFORMA DE PROYECTOS SOCIALES SL
Apoderado
- Cabau Vermenouze Juan
- Garcia Moro Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33541 , F 162, S 8, H M 603739, I/A 2 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Empresa: PLATAFORMA DE PROYECTOS SOCIALES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cabau Vermenouze Juan
- Garcia Moro Jorge
- Ruiz Villar Ruiz Rafael
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cabau Vermenouze Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33541 , F 161, S 8, H M 603739, I/A 1 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-28
Empresa: AYUDEXPORT SL
Apoderado
- Cabau Vermenouze Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31065 , F 210, S 8, H M 559153, I/A 4 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-28
Empresa: AYUDEXPORT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cabau Vermenouze Juan
- Perez Adan Manuel Rafael
- Ruiz Villar Ruiz Rafael
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31065 , F 210, S 8, H M 559153, I/A 3 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-28
VER MAS ACTOS
Información de CABAU VERMENOUZE JUAN
Mostramos los datos de CABAU VERMENOUZE JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABAU VERMENOUZE JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos