CABANILLAS CARRASCO JUAN LUIS
Informe ejecutivo de CABANILLAS CARRASCO JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABANILLAS CARRASCO JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLICACIONES TECNICAS CORDOBESAS SL | Administrador Unico | 03/09/2024 | |
APLICACIONES TECNICAS CORDOBESAS SL | Socio Unico | 03/09/2024 | |
SERVICIO TECNICO CADFER SL | Socio Unico | 23/09/2022 | |
SERVICIO TECNICO CADFER SL | Administrador Unico | 23/09/2022 | |
MULTISERVICIOS CORDOBA SL | Socio Unico | 15/02/2019 | |
MULTISERVICIOS CORDOBA SL | Administrador Unico | 15/02/2019 |
VINCULACIONES DE CABANILLAS CARRASCO JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABANILLAS CARRASCO JUAN LUIS
Empresa: APLICACIONES TECNICAS CORDOBESAS SL
Administrador Unico
- Cabanillas Carrasco Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 46472, I/A 1 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-14
Empresa: APLICACIONES TECNICAS CORDOBESAS SL
Socio Único
- Cabanillas Carrasco Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 46472, I/A 1 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-14
Empresa: SERVICIO TECNICO CADFER SL
Administrador Unico
- Cabanillas Carrasco Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2865 , F 71, S 8, H CO 43970, I/A 1 (23/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-14
Empresa: SERVICIO TECNICO CADFER SL
Socio Único
- Cabanillas Carrasco Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2865 , F 71, S 8, H CO 43970, I/A 1 (23/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-14
Empresa: MULTISERVICIOS CORDOBA SL
Administrador Unico
- Cabanillas Carrasco Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 201, S 8, H CO 39981, I/A 1 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-14
Empresa: MULTISERVICIOS CORDOBA SL
Socio Único
- Cabanillas Carrasco Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 201, S 8, H CO 39981, I/A 1 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-14
Empresa: ESTUDIO EFICIENCIA ENERGETICA E3 SL
Administrador Unico
- Cabanillas Carrasco Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 67, S 8, H CO 28810, I/A 6 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-14
Empresa: 169INNOVA24H SL
Administrador Unico
- Cabanillas Carrasco Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 64, S 8, H CO 28810, I/A 3 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-14
Información de CABANILLAS CARRASCO JUAN LUIS
Mostramos los datos de CABANILLAS CARRASCO JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABANILLAS CARRASCO JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos