CABAÑES MARTINEZ MIGUEL DIONISIO
Informe ejecutivo de CABAÑES MARTINEZ MIGUEL DIONISIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABAÑES MARTINEZ MIGUEL DIONISIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALEA GESTION VALENCIA SL | Apoderado Solidario | 11/07/2022 | |
GESTORA CABAÑES SL | Presidente | 27/06/2022 | |
GESTORA CABAÑES SL | Consejero | 27/06/2022 | |
BIVO HOME & KITCHENS SL | Administrador Solidario | 23/07/2020 | |
GESTORA CABAÑES SL | Apoderado | 05/02/2019 |
VINCULACIONES DE CABAÑES MARTINEZ MIGUEL DIONISIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABAÑES MARTINEZ MIGUEL DIONISIO
Empresa: ALEA GESTION VALENCIA SL
Apoderado Solidario
- Cabañes Martinez Miguel Dionisio
- Cabañes Zafon Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11187, L 8465, F 23, S 8, H V 204880, I/A 4 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-46
Empresa: ALEA GESTION VALENCIA SL
Administrador Unico
- Cabañes Martinez Miguel Dionisio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11187, L 8465, F 23, S 8, H V 204880, I/A 3 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-46
Empresa: GESTORA CABAÑES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cabañes Martinez Miguel Dionisio
- Cabañes Zafon Cristina
- Cabañes Zafon Miguel
- Zafon Peris Amparo
Presidente
- Cabañes Martinez Miguel Dionisio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6201, L 3507, F 168, S 8, H V 62943, I/A 17 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-46
Empresa: ALEA INVERSIONES SICAV
Administrador Unico
- Cabañes Martinez Miguel Dionisio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37926 , F 131, S 8, H M 234759, I/A 33 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-28
Empresa: BIVO HOME & KITCHENS SL
Administrador Solidario
- Cabañes Martinez Miguel Dionisio
- Cabañes Zafon Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10843, L 8122, F 125, S 8, H V 193475, I/A 1 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-46
Empresa: GESTORA CABAÑES SL
Apoderado
- Cabañes Martinez Miguel Dionisio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6201, L 3507, F 167, S 8, H V 62943, I/A 14 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-46
Empresa: GESTORA CABAÑES SL
Administrador Solidario
- Cabañes Martinez Miguel Dionisio
- Cabañes Zafon Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6201, L 3507, F 167, S 8, H V 62943, I/A 13 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-46
Empresa: CONTROL TECHNIQUES IBERIA SA
Apoderado
- Cabañes Martinez Miguel Dionisio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32534 , F 90, S 8, H B 102309, I/A 29 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-08
Información de CABAÑES MARTINEZ MIGUEL DIONISIO
Mostramos los datos de CABAÑES MARTINEZ MIGUEL DIONISIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABAÑES MARTINEZ MIGUEL DIONISIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos