CABANES CORTES MARIA JOSE
Informe ejecutivo de CABANES CORTES MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABANES CORTES MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIRO CREATIVO SL | Administrador Mancomunado | 30/12/2014 | 27/12/2022 |
VINCULACIONES DE CABANES CORTES MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABANES CORTES MARIA JOSE
Empresa: GIRO CREATIVO SL
Administrador Mancomunado
- Cabanes Cortes Maria Jose
- Piñero Alvarez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 219, S 8, H A 63287, I/A 5 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-03
Empresa: GIRO CREATIVO SL
Administrador Mancomunado
- Cabanes Cortes Maria Jose
- Piñero Alvarez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 219, S 8, H A 63287, I/A 4 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-03
Empresa: GIRO CREATIVO SL
Administrador Mancomunado
- Cabanes Cortes Maria Jose
- Olivo Valverde Luis Alfonso
- Piñero Alvarez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 219, S 8, H A 63287, I/A 4 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-03
Información de CABANES CORTES MARIA JOSE
Mostramos los datos de CABANES CORTES MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABANES CORTES MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos