CABANE BIENERT MARIA ROSARIO
Informe ejecutivo de CABANE BIENERT MARIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CABANE BIENERT MARIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAUDECUM SL | Consejero | 23/08/2023 | |
LAUDECUM SL | Secretario | 20/02/2020 | |
LAUDECUM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/02/2020 | |
LAUDECUM SL | Consejero | 10/02/2020 | |
LAUDECUM SL | Consejero | 14/03/2017 | |
LAUDECUM SL | Apoderado Solidario | 16/12/2016 |
VINCULACIONES DE CABANE BIENERT MARIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABANE BIENERT MARIA ROSARIO
Empresa: LAUDECUM SL
Consejero
- Cabane Bienert Maria Rosario
- Puig Cabane Andrea
- Puig Cabane Julia
- Puig Guasch Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45582 , F 39, S 8, H B 245366, I/A 17 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-08
Empresa: LAUDECUM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabane Bienert Maria Rosario
- Puig Guasch Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45582 , F 36, S 8, H B 245366, I/A 15 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Empresa: LAUDECUM SL
Secretario
- Cabane Bienert Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45582 , F 36, S 8, H B 245366, I/A 14 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Empresa: LAUDECUM SL
Consejero
- Cabane Bienert Maria Rosario
- Puig Cabane Andrea
- Puig Cabane Julia
- Puig Guasch Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45582 , F 36, S 8, H B 245366, I/A 13 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Empresa: LAUDECUM SL
Consejero
- Cabane Bienert Maria Rosario
- Puig Cabane Andrea
- Puig Cabane Julia
- Puig Guasch Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45582 , F 35, S 8, H B 245366, I/A 11 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-08
Empresa: LAUDECUM SL
Apoderado Solidario
- Cabane Bienert Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34402 , F 35, S 8, H B 245366, I/A 9 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-08
Información de CABANE BIENERT MARIA ROSARIO
Mostramos los datos de CABANE BIENERT MARIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABANE BIENERT MARIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos