CABAÑAS FAURA JORGE
Informe ejecutivo de CABAÑAS FAURA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABAÑAS FAURA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CITYBIKE GLOBAL SA | Apoderado Solidario | 15/04/2021 | |
SOC INFORMACIO DE TRANSPORT SL | Apoderado Solidario | 19/11/2019 | |
CITYBIKE BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 19/11/2019 | |
CITYBIKE GLOBAL SA | Apoderado Solidario | 15/11/2019 | |
MARFINA SL | Apoderado Mancomunado | 16/06/2017 |
VINCULACIONES DE CABAÑAS FAURA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABAÑAS FAURA JORGE
Empresa: CITYBIKE ESPAÑA SL
REPR.143 RRM
- Cabañas Faura Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48682 , F 95, S 8, H B 592331, I/A 2 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-08
Empresa: CITYBIKE ESPAÑA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Cabañas Faura Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48682 , F 94, S 8, H B 592331, I/A 1 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-08
Empresa: CITYBIKE GLOBAL SA
Apoderado Solidario
- Cabañas Faura Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47686 , F 71, S 8, H B 540881, I/A 9 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-08
Empresa: MOVENTIS CITYBIKE SL
Apoderado Solidario
- Cabañas Faura Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47090 , F 210, S 8, H B 540783, I/A 2 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Empresa: CITYBIKE BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Cabañas Faura Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47090 , F 184, S 8, H B 540779, I/A 2 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Empresa: CITYBIKE BARCINO SL
Apoderado Solidario
- Cabañas Faura Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47093 , F 125, S 8, H B 540881, I/A 2 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-08
Empresa: MARFINA SL
Apoderado Mancomunado
- Cabañas Faura Jorge
- Marti Pierre Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40074 , F 13, S 8, H B 6285, I/A 22 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-08
Información de CABAÑAS FAURA JORGE
Mostramos los datos de CABAÑAS FAURA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABAÑAS FAURA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos