CABALLERO SUAREZ MARIA ARACELI
Informe ejecutivo de CABALLERO SUAREZ MARIA ARACELI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABALLERO SUAREZ MARIA ARACELI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
P.A.V. DENTAL SYSTEM SOLUTIONS SLL | Administrador Solidario | 09/01/2023 |
VINCULACIONES DE CABALLERO SUAREZ MARIA ARACELI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALLERO SUAREZ MARIA ARACELI
Empresa: P.A.V. DENTAL SYSTEM SOLUTIONS SLL
Administrador Solidario
- Caballero Suarez Maria Araceli
- Leiva Jimenez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 121, S 8, H CO 44361, I/A 1 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-14
Empresa: PROYECTOS BUCOCLINICS SL
Administrador Mancomunado
- Caballero Suarez Maria Araceli
- Exposito Hens Juan Anselmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 33, S 8, H CO 25741, I/A 3 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-14
Empresa: PROYECTOS BUCOCLINICS SL
Administrador Mancomunado
- Caballero Suarez Maria Araceli
- Exposito Hens Juan Anselmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 33, S 8, H CO 25741, I/A 2 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-14
Información de CABALLERO SUAREZ MARIA ARACELI
Mostramos los datos de CABALLERO SUAREZ MARIA ARACELI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALLERO SUAREZ MARIA ARACELI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos