CABALLERO SOSA ANTONIO
Informe ejecutivo de CABALLERO SOSA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CABALLERO SOSA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POOL BAHIA SL | Liquidador | 30/12/2021 | 30/12/2021 |
POOL BAHIA SL | Administrador Unico | 30/12/2021 | |
RECREATIVOS PUNTASUR SL | Administrador Mancomunado | 07/05/2012 | 07/07/2016 |
VINCULACIONES DE CABALLERO SOSA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALLERO SOSA ANTONIO
Empresa: POOL BAHIA SL
Liquidador
- Caballero Sosa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 10, S 8, H CA 9442, I/A 5 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-11
Empresa: POOL BAHIA SL
Administrador Unico
- Caballero Sosa Antonio
Liquidador
- Caballero Sosa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 10, S 8, H CA 9442, I/A 5 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-11
Empresa: RECREATIVOS PUNTASUR SL
Administrador Mancomunado
- Arroyo Muñoz Rafael Aurelio
- Caballero Sosa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2048 , F 125, S 8, H CA 43332, I/A 2 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-11
Empresa: RECREATIVOS PUNTASUR SL
Administrador Mancomunado
- Arroyo Muñoz Rafael Aurelio
- Caballero Sosa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2048 , F 124, S 8, H CA 43332, I/A 1 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-11
Información de CABALLERO SOSA ANTONIO
Mostramos los datos de CABALLERO SOSA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALLERO SOSA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos