CABALLERO SEGADOR EULALIA
Informe ejecutivo de CABALLERO SEGADOR EULALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CABALLERO SEGADOR EULALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALAIKA ENERGIAS SL | Administrador Unico | 07/03/2012 | 28/01/2020 |
SALE CONSULTORIA ELECTRICA SL | Liquidador | 19/12/2019 | 19/12/2019 |
FAVILLCA GESTION DE ACTIVOS SL | Administrador Unico | 19/12/2019 | |
FAVILLCA GESTION DE ACTIVOS SL | Liquidador | 19/12/2019 | 19/12/2019 |
SALE CONSULTORIA ELECTRICA SL | Administrador Unico | 04/09/2018 | 19/12/2019 |
VINCULACIONES DE CABALLERO SEGADOR EULALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALLERO SEGADOR EULALIA
Empresa: MALAIKA ENERGIAS SL
Administrador Unico
- Caballero Segador Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19329 , F 36, S 8, H M 338748, I/A 7 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Empresa: FAVILLCA GESTION DE ACTIVOS SL
Liquidador
- Caballero Segador Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25314 , F 101, S 8, H M 455865, I/A 4 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Empresa: FAVILLCA GESTION DE ACTIVOS SL
Administrador Unico
- Caballero Segador Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25314 , F 101, S 8, H M 455865, I/A 4 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Empresa: SALE CONSULTORIA ELECTRICA SL
Liquidador
- Caballero Segador Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24609 , F 112, S 8, H M 442920, I/A 4 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Empresa: SALE CONSULTORIA ELECTRICA SL
Administrador Unico
- Caballero Segador Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24609 , F 112, S 8, H M 442920, I/A 4 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Empresa: SALE CONSULTORIA ELECTRICA SL
Administrador Unico
- Caballero Segador Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24609 , F 111, S 8, H M 442920, I/A 3 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28
Empresa: MALAIKA ENERGIAS SL
Administrador Unico
- Caballero Segador Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19329 , F 34, S 8, H M 338748, I/A 4 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-28
Información de CABALLERO SEGADOR EULALIA
Mostramos los datos de CABALLERO SEGADOR EULALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALLERO SEGADOR EULALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos