CABALLERO PEREZ MARIA JOSEFA
Informe ejecutivo de CABALLERO PEREZ MARIA JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CABALLERO PEREZ MARIA JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELDECO FLORENCIO CABALLERO SL | Secretario | 22/12/2023 | |
ELDECO FLORENCIO CABALLERO SL | Consejero | 04/02/2019 |
VINCULACIONES DE CABALLERO PEREZ MARIA JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALLERO PEREZ MARIA JOSEFA
Empresa: ELDECO FLORENCIO CABALLERO SL
Presidente
Secretario
- Caballero Perez Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1039, L 803, F 106, S 8, H AB 766, I/A 14 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-02
Empresa: ELDECO FLORENCIO CABALLERO SL
Presidente
- Caballero Perez Maria Josefa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1039, L 803, F 106, S 8, H AB 766, I/A 14 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-02
Empresa: ELDECO FLORENCIO CABALLERO SL
Presidente
- Caballero Perez Maria Josefa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1003, L 767, F 187, S 8, H AB 766, I/A 13 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-02
Empresa: ELDECO FLORENCIO CABALLERO SL
Consejero
- Caballero Perez Ana Belen
- Caballero Perez Enrique
- Caballero Perez Maria Josefa
Presidente
- Caballero Perez Maria Josefa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927, L 691, F 196, S 8, H AB 766, I/A 10 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-02
Información de CABALLERO PEREZ MARIA JOSEFA
Mostramos los datos de CABALLERO PEREZ MARIA JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALLERO PEREZ MARIA JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos