CABALLERO MONTES MIGUEL
Informe ejecutivo de CABALLERO MONTES MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CABALLERO MONTES MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEBROMAN SL | Administrador Solidario | 22/02/2021 | |
ELVINDER ALFA SL | Administrador Solidario | 25/02/2014 | |
TOMARACA SL | Administrador Solidario | 12/02/2014 |
VINCULACIONES DE CABALLERO MONTES MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALLERO MONTES MIGUEL
Empresa: DEBROMAN SL
Administrador Solidario
- Caballero Del Avellanal Maria Del Carmen
- Caballero Montes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20024 , F 86, S 8, H M 353196, I/A 6 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Empresa: DEBROMAN SL
Administrador Solidario
- Caballero Montes Miguel
- Del Avellanal Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20024 , F 86, S 8, H M 353196, I/A 6 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Empresa: DEBROMAN SL
Administrador Solidario
- Caballero Montes Miguel
- Del Avellanal Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20024 , F 85, S 8, H M 353196, I/A 5 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Empresa: DEBROMAN SL
Administrador Solidario
- Caballero Del Avellanal Miguel
- Caballero Montes Miguel
- Del Avellanal Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20024 , F 85, S 8, H M 353196, I/A 5 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Administrador Unico
- Caballero Montes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6372 , F 150, S 8, H M 103887, I/A 16 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Empresa: AKES ILOI SL
Administrador Solidario
- Caballero Montes Miguel
- Del Avellanal Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13022 , F 139, S 8, H M 210134, I/A 7 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Administrador Unico
- Caballero Montes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6372 , F 147, S 8, H M 103887, I/A 15 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-28
Empresa: ELVINDER ALFA SL
Administrador Solidario
- Caballero Del Avellanal Maria Del Carmen
- Caballero Montes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18267 , F 129, S 8, H M 316580, I/A 8 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: ELVINDER ALFA SL
Administrador Unico
- Caballero Montes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18267 , F 129, S 8, H M 316580, I/A 8 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: TOMARACA SL
Administrador Solidario
- Caballero Del Avellanal Maria Del Carmen
- Caballero Montes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26744 , F 105, S 8, H M 481926, I/A 4 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
VER MAS ACTOS
Información de CABALLERO MONTES MIGUEL
Mostramos los datos de CABALLERO MONTES MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALLERO MONTES MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos