CABALLERO MARTIN SERGIO
Informe ejecutivo de CABALLERO MARTIN SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CABALLERO MARTIN SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
S. C. M. MANTENIMIENTO SL | Socio Unico | 27/03/2012 | |
S. C. M. MANTENIMIENTO SL | Administrador Unico | 27/03/2012 |
VINCULACIONES DE CABALLERO MARTIN SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALLERO MARTIN SERGIO
Empresa: E & C REVESTIMIENTOS SL
Administrador Solidario
- Caballero Martin Sergio
- Estebas Caballero Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 20891, I/A 2 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-26
Empresa: E & C REVESTIMIENTOS SL
Administrador Solidario
- Caballero Martin Sergio
- Estebas Caballero Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 20891, I/A 1 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-26
Empresa: TOUCH ENGINEERING SL
Liquidador Unico
- Caballero Martin Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 764 , F 21, S 8, H LO 15556, I/A 2 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-26
Empresa: TOUCH ENGINEERING SL
Administrador Unico
- Caballero Martin Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 764 , F 21, S 8, H LO 15556, I/A 2 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-26
Empresa: TOUCH ENGINEERING SL
Administrador Unico
- Caballero Martin Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 764 , F 20, S 8, H LO 15556, I/A 1 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-26
Empresa: TOUCH ENGINEERING SL
Socio Único
- Caballero Martin Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 764 , F 20, S 8, H LO 15556, I/A 1 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-26
Empresa: S. C. M. MANTENIMIENTO SL
Administrador Unico
- Caballero Martin Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 744 , F 150, S 8, H LO 14856, I/A 1 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-26
Empresa: S. C. M. MANTENIMIENTO SL
Socio Único
- Caballero Martin Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 744 , F 150, S 8, H LO 14856, I/A 1 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-26
Información de CABALLERO MARTIN SERGIO
Mostramos los datos de CABALLERO MARTIN SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALLERO MARTIN SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos