CABALLERO MARTIN MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de CABALLERO MARTIN MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABALLERO MARTIN MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALTIMORE AIRCOIL IBERICA SA | Apoderado | 21/04/2014 | |
JOHN DEERE IBERICA SA | Secretario No Consejero | 15/02/2010 |
VINCULACIONES DE CABALLERO MARTIN MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALLERO MARTIN MARIA CARMEN
Empresa: JOHN DEERE IBERICA SA
Secretario
- Caballero Martin Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18864 , F 175, S 8, H M 13643, I/A 305 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-28
Empresa: JOHN DEERE SPAIN SL
Secretario
- Caballero Martin Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 28, S 8, H M 532615, I/A 11 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-28
Empresa: JOHN DEERE IBERICA SA
Secretario
- Caballero Martin Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18864 , F 168, S 8, H M 13643, I/A 293 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-28
Empresa: BALTIMORE AIRCOIL IBERICA SA
Apoderado
- Caballero Martin Maria Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29767 , F 124, S 8, H M 5630, I/A 22 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-28
Empresa: JOHN DEERE SPAIN SL
Presidente
Secretario
- Caballero Martin Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 24, S 8, H M 532615, I/A 5 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-28
Empresa: JOHN DEERE IBERICA SA
Consejero
Secretario No Consejero
- Caballero Martin Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18864 , F 156, S 8, H M 13643, I/A 271 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Información de CABALLERO MARTIN MARIA CARMEN
Mostramos los datos de CABALLERO MARTIN MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALLERO MARTIN MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos