CABALLERO KLINK JOSE DIEGO
Informe ejecutivo de CABALLERO KLINK JOSE DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CABALLERO KLINK JOSE DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRESTACION DE SERVICIOS MULTISECTORIALES SL | Administrador Unico | 07/02/2017 | |
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALES SL | Administrador Unico | 07/02/2017 |
VINCULACIONES DE CABALLERO KLINK JOSE DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALLERO KLINK JOSE DIEGO
Administrador Unico
- Caballero Klink Jose Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602 , F 110, S 8, H CR 24659, I/A 2 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-13
Administrador Solidario
- Caballero Klink Jose Diego
- Trujillo Lopez-mellado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602 , F 110, S 8, H CR 24659, I/A 2 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-13
Administrador Unico
- Caballero Klink Jose Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 108, S 8, H CR 24108, I/A 2 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-13
Administrador Solidario
- Caballero Klink Jose Diego
- Trujillo Lopez-mellado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 108, S 8, H CR 24108, I/A 2 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-13
Administrador Solidario
- Caballero Klink Jose Diego
- Trujillo Lopez-mellado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602 , F 110, S 8, H CR 24659, I/A 1 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-13
Administrador Solidario
- Caballero Klink Jose Diego
- Trujillo Lopez-mellado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 107, S 8, H CR 24108, I/A 1 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-16-13
Información de CABALLERO KLINK JOSE DIEGO
Mostramos los datos de CABALLERO KLINK JOSE DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALLERO KLINK JOSE DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos