CABALLERO GERMAN CARLOS
Informe ejecutivo de CABALLERO GERMAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE CABALLERO GERMAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIVING SPACE BUSINESS SL | Administrador Unico | 18/10/2022 | |
QUIN PENCIL SL | Apoderado Solidario | 29/03/2017 | |
PRINCIPAL PROJECK 2011 SL | Administrador Unico | 13/01/2015 | |
TRESTENTER SL | Administrador Unico | 06/06/2014 | |
TANIO PROJECT SL | Apoderado Solidario | 03/12/2013 | |
OTICA SA | Apoderado | 21/04/2010 | |
SCHERZO COSMOS SL | Apoderado | 31/12/2009 | |
MARSTIN PLUS SL | Apoderado | 31/12/2009 | |
TESALONICA PLANET SL | Apoderado | 31/12/2009 | |
SAIGUA PLUS SL | Administrador Unico | 19/12/2009 |
VINCULACIONES DE CABALLERO GERMAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALLERO GERMAN CARLOS
Empresa: LIVING SPACE BUSINESS SL
Administrador Unico
- Caballero German Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45995 , F 191, S 8, H B 506300, I/A 7 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Empresa: QUIN PENCIL SL
Apoderado Solidario
- Caballero German Carlos
- Montt Guevara Maria Agustina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44508 , F 52, S 8, H B 458168, I/A 5 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-08
Empresa: OTICA SA
Administrador Unico
- Caballero German Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30731 , F 214, S 8, H B 178208, I/A 15 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-08
Empresa: PLACA REIAL DOTZE SL
Administrador Unico
- Caballero German Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30830 , F 47, S 8, H B 183143, I/A 11 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-08
Empresa: PLACA REIAL DOTZE SL
Administrador Unico
- Caballero German Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30830 , F 46, S 8, H B 183143, I/A 10 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-08
Empresa: OTICA SA
Administrador Unico
- Caballero German Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30731 , F 213, S 8, H B 178208, I/A 14 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-08
Empresa: FERRUTO SL
Administrador Mancomunado
- Balcells Sarrio Juan
- Caballero German Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38290 , F 12, S 8, H B 170475, I/A 14 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
Empresa: TUISANTER PLANET SL
Administrador Unico
- Caballero German Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40291 , F 126, S 8, H B 362540, I/A 8 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-08
Empresa: TUISANTER PLANET SL
Administrador Unico
- Caballero German Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40291 , F 126, S 8, H B 362540, I/A 7 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-08
Empresa: IEA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Caballero German Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37183 , F 159, S 8, H B 301754, I/A 5 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
VER MAS ACTOS
Información de CABALLERO GERMAN CARLOS
Mostramos los datos de CABALLERO GERMAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALLERO GERMAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos