CABALLER IBAÑEZ MANUEL ANTONIO
Informe ejecutivo de CABALLER IBAÑEZ MANUEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CABALLER IBAÑEZ MANUEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS TONO SL | Auditor Suplente | 24/01/2011 | |
FRUITES TOT L'ANY SL | Auditor Suplente | 05/08/2010 | |
MANUPORT LOGISTICS ESPAÑA SL | Auditor Suplente | 25/11/2009 | |
JOVI SERRANO SL | Auditor Suplente | 09/07/2009 | |
TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS SL | Auditor Suplente | 29/04/2009 | |
JUBING SL | Auditor Suplente | 16/02/2009 | |
HM. CLAUSE IBERICA SA | Auditor | 19/01/2009 | |
CHEMA BALLESTER SL | Auditor Suplente | 31/12/2008 |
VINCULACIONES DE CABALLER IBAÑEZ MANUEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALLER IBAÑEZ MANUEL ANTONIO
Empresa: VIVISTAR SL
Administrador Mancomunado
- Caballer Ibañez Manuel Antonio
- Lloret Caballeria Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8049, L 5342, F 25, S 8, H V 102238, I/A 5 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-46
Empresa: TECYNOR AUDITORES SLP
Soc.Prof.
- Caballer Ibañez Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8795, L 6081, F 136, S 8, H V 125845, I/A 5 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-46
Empresa: FRUTAS TONO SL
Auditor Suplente
- Caballer Ibañez Manuel Antonio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3729, L 1041, F 100, S 8, H V 14267, I/A 21 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-46
Empresa: ABORDO CONGELADOS SL
Auditor de Cuentas Consolidado
- Caballer Ibañez Manuel Antonio
Auditor Suplente
Auditor Suplente de Cuentas Consolidado
Auditor
- Caballer Ibañez Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847, L 163, F 70, S 8, H V 2436, I/A 28 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-46
Empresa: FRUITES TOT L'ANY SL
Auditor Suplente
- Caballer Ibañez Manuel Antonio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7607, L 4907, F 93, S 8, H V 92568, I/A 3 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-46
Empresa: CONTINENTAL WORLDWIDE LOGISTICS SL
Auditor Suplente
- Caballer Ibañez Manuel Antonio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5554, L 2861, F 25, S 8, H V 49199, I/A 18 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-46
Empresa: PARASOLES GANDIA SAFOR SA
Auditor Suplente
- Caballer Ibañez Manuel Antonio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274, L 587, F 56, S 8, H V 8237, I/A 23 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-46
Empresa: JOSE BARINGO SL
Auditor Suplente
- Caballer Ibañez Manuel Antonio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4330, L 1642, F 149, S 8, H V 22249, I/A 14 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-46
Empresa: ABORDO CONGELADOS SL
Auditor Suplente
Auditor
- Caballer Ibañez Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847, L 163, F 69, S 8, H V 2436, I/A 26 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-46
Empresa: AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL
Auditor Suplente
- Caballer Ibañez Manuel Antonio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4076, L 1388, F 185, S 8, H V 18772, I/A 15 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-46
VER MAS ACTOS
Información de CABALLER IBAÑEZ MANUEL ANTONIO
Mostramos los datos de CABALLER IBAÑEZ MANUEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALLER IBAÑEZ MANUEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos