CABALEIRO FERREIRO MIGUEL ANTONIO
Informe ejecutivo de CABALEIRO FERREIRO MIGUEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CABALEIRO FERREIRO MIGUEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOM COMUNICACIONES OURENSE 5.0 SL | Administrador Unico | 26/05/2023 | |
KOM COMUNICACIONES OURENSE 4.0 SL | Administrador Unico | 26/05/2023 |
VINCULACIONES DE CABALEIRO FERREIRO MIGUEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALEIRO FERREIRO MIGUEL ANTONIO
Empresa: KOM COMUNICACIONES OURENSE 5.0 SL
Administrador Unico
- Cabaleiro Ferreiro Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 914 , F 123, S 8, H OR 16753, I/A 2 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-32
Empresa: KOM COMUNICACIONES OURENSE 5.0 SL
Administrador Solidario
- Cabaleiro Ferreiro Miguel Antonio
- Conde Vazquez Jose Antonio
- Faria Garabatos Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 914 , F 123, S 8, H OR 16753, I/A 2 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-32
Empresa: KOM COMUNICACIONES OURENSE 4.0 SL
Administrador Unico
- Cabaleiro Ferreiro Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 877 , F 151, S 8, H OR 15393, I/A 2 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-32
Empresa: KOM COMUNICACIONES OURENSE 4.0 SL
Administrador Solidario
- Cabaleiro Ferreiro Miguel Antonio
- Conde Vazquez Jose Antonio
- Faria Garabatos Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 877 , F 151, S 8, H OR 15393, I/A 2 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-32
Empresa: KOM COMUNICACIONES OURENSE 3.0 SL
Administrador Solidario
- Cabaleiro Ferreiro Miguel Antonio
- Conde Vazquez Jose Antonio
- Faria Garabatos Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 853 , F 179, S 8, H OR 14458, I/A 3 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-32
Empresa: KOM COMUNICACIONES OURENSE 5.0 SL
Administrador Solidario
- Cabaleiro Ferreiro Miguel Antonio
- Conde Vazquez Jose Antonio
- Faria Garabatos Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 914 , F 123, S 8, H OR 16753, I/A 1 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-32
Administrador Unico
- Cabaleiro Ferreiro Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 12, S 8, H SC 48072, I/A 2 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-15
Empresa: KOM COMUNICACIONES OURENSE 4.0 SL
Administrador Solidario
- Cabaleiro Ferreiro Miguel Antonio
- Conde Vazquez Jose Antonio
- Faria Garabatos Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 877 , F 151, S 8, H OR 15393, I/A 1 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-32
Administrador Unico
- Cabaleiro Ferreiro Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 10, S 8, H SC 48072, I/A 1 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-15
Empresa: KOM COMUNICACIONES OURENSE 3.0 SL
Administrador Solidario
- Cabaleiro Ferreiro Miguel Antonio
- Conde Vazquez Jose Antonio
- Faria Garabatos Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 853 , F 178, S 8, H OR 14458, I/A 2 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-32
VER MAS ACTOS
Información de CABALEIRO FERREIRO MIGUEL ANTONIO
Mostramos los datos de CABALEIRO FERREIRO MIGUEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALEIRO FERREIRO MIGUEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos