CAAVEIRO PERNAS JESUS
Informe ejecutivo de CAAVEIRO PERNAS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CAAVEIRO PERNAS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPRINT GAMES SL | Liquidador Judicial | 31/03/2015 | |
PROBETOAN SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Auditor | 30/05/2013 | |
REBAYRUN SL | Auditor | 03/08/2011 | |
GESTION 51 SL | Auditor Suplente | 10/05/2011 | |
INDUSTRIAS GRAFICAS BOHE SA | Auditor | 08/03/2011 | |
ACOIN SL | Auditor | 14/05/2009 | |
DEMI MONDE SL | Auditor | 23/03/2009 | |
DAN VIDEO SA | Auditor Suplente | 05/01/2009 | |
LIMPIEZAS CRESPO SA | Auditor Suplente | 02/01/2009 | |
TORREANGULO ARTE GRAFICO SA | Auditor Suplente | 30/12/2008 |
VINCULACIONES DE CAAVEIRO PERNAS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAAVEIRO PERNAS JESUS
Empresa: SPRINT GAMES SL
Liquidador Judicial
- Caaveiro Pernas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14098 , F 88, S 8, H M 231627, I/A 10 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-28
Empresa: NUEVA FLORIDA SL
Auditor
- Caaveiro Pernas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32294 , F 18, S 8, H M 581254, I/A 10 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-28
Empresa: NUEVA FLORIDA SL
Auditor
- Caaveiro Pernas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32294 , F 18, S 8, H M 581254, I/A 9 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-28
Empresa: PROBETOAN SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Auditor
- Caaveiro Pernas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25225 , F 44, S 8, H M 454263, I/A 11 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Empresa: PASHE SL
Auditor Suplente
- Caaveiro Pernas Jesus
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3199 , F 210, S 8, H M 54549, I/A 21 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-28
Empresa: PROYECTO 51 SL
Auditor
- Caaveiro Pernas Jesus
- Gonzalez Del Marmol Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24586 , F 181, S 8, H M 52450, I/A 18 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-28
Empresa: REBAYRUN SL
Auditor
- Caaveiro Pernas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22468 , F 196, S 8, H M 401423, I/A 3 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
Empresa: PROYECTO 51 SL
Auditor
- Caaveiro Pernas Jesus
- Gonzalez Del Marmol Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24586 , F 180, S 8, H M 52450, I/A 17 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-28
Empresa: GESTION 51 SL
Auditor Suplente
- Caaveiro Pernas Jesus
- Caaveiro Pernas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10475 , F 186, S 8, H M 166355, I/A 14 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-28
Empresa: INDUSTRIAS GRAFICAS BOHE SA
Auditor
- Caaveiro Pernas Jesus
- Gonzalez Del Marmol Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3934 , F 180, S 8, H M 65899, I/A 16 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-28
VER MAS ACTOS
Información de CAAVEIRO PERNAS JESUS
Mostramos los datos de CAAVEIRO PERNAS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAAVEIRO PERNAS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos