BYGGE CLAES JOHAN
Informe ejecutivo de BYGGE CLAES JOHAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BYGGE CLAES JOHAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQT PARTNERS AKTIEBOLAG | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/09/2019 | |
EQT PARTNERS AKTIEBOLAG | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/01/2015 | 13/12/2016 |
EQT PARTNERS AKTIEBOLAG | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/05/2016 | 13/12/2016 |
VINCULACIONES DE BYGGE CLAES JOHAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BYGGE CLAES JOHAN
Empresa: EQT PARTNERS AKTIEBOLAG
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bygge Claes Johan
- Perez Wikmark Daniel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36330 , F 120, S 8, H M 588874, I/A 10 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-28
Empresa: EQT PARTNERS AKTIEBOLAG
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almefelt Lena Maria
- Bygge Claes Johan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32712 , F 137, S 8, H M 588874, I/A 5 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Empresa: EQT PARTNERS AKTIEBOLAG
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almefelt Lena Maria
- Bygge Claes Johan
- Perez Wikmark Daniel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32712 , F 135, S 8, H M 588874, I/A 3 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-28
Empresa: EQT PARTNERS AKTIEBOLAG
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andersson Anders Jonas
- Bygge Claes Johan
- Perez Daniel Emilio
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32712 , F 131, S 8, H M 588874, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Información de BYGGE CLAES JOHAN
Mostramos los datos de BYGGE CLAES JOHAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BYGGE CLAES JOHAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos